Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Mikkel Ravn | 05.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Mønsted Jensen | 11.07.2008 | 27.05.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Mikkel Ravn | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Johannes Juul Jensen | 20.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Mønsted Jensen | 11.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenn Mønsted Lykholt | 13.03.2017 | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Matias Juul Thorn | 04.11.2014 | 13.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Anker Mikael Haurum | 12.02.2009 | 01.07.2014 | formand |
Vagn Christian Raaby | 12.02.2009 | 20.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henning Anders Julin | 11.07.2008 | 12.02.2009 | formand |