Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Formål | Kapital | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsøgade 1, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikvej 2, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2015-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WHOTHAT ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2017-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: NAPME Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikvej 2, 1., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2017-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 49, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Binavne: LIGEOVER ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Navne: Ligeover Holding ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-14 fjernes Navne: LIGEOVER ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-12-30 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Kenneth Vedel Kristensen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edvard Thomsens Vej 49, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2013-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 69, 3. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2010-07-16)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-05 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2012-09-11)
Den 2012-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve reklamebureauvirksomhed, udvikle markedsføringsmaterialer til tryk og internet samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2012-09-05 tilføjes Legale ejere: Kenneth Vedel Kristensen Jensen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2012-09-05 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Vedel Kristensen Jensen (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2012-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med ét bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2012-09-05 tilføjes Vedtægter: 2012-09-05 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-04-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr.Ringgade 69, 3. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2010-07-16)
Den 2010-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2010-06-14 tilføjes Direktion: Kenneth Vedel Kristensen Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-14 fjernes Direktion: Thomas Vohs-Ahlers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Vohs-Ahlers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterstaldstræde 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 tilføjes Direktion: Thomas Vohs-Ahlers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-18 fjernes Direktion: Claus Bøgild Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-18 fjernes Bestyrelse: Claus Bøgild Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2008-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterstaldstræde 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 tilføjes Bestyrelse: Claus Bøgild Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-10 tilføjes Binavne: WASTE OF TIME RECORDS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Direktion: Claus Bøgild Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2008-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Navne: LIGEOVER ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2008-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Stiftere: Thomas Vohs-Ahlers, Kenneth Vedel Kristensen Jensen, Henrik Øgaard Moesby, CCAV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-10)
Den 2008-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)