Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Risvig Pedersen | 16.12.2010 | 08.03.2012 | bestyrelse |
Torben Jørgensen | 21.10.2009 | 08.03.2012 | bestyrelse |
Carsten Risvig Pedersen | 14.06.2008 | 08.03.2012 | bestyrelse |
Jesper Øhlenschlæger | 14.06.2008 | 16.12.2010 | bestyrelse |
Steffen Thordahl Nielsen | 14.06.2008 | 21.10.2009 | bestyrelse |
Susi Skovbjerg Øhlenschlæger | 14.06.2008 | 14.06.2008 | bestyrelse |