Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Binavne | Kapitalvaluta |
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PADKJÆR OG ÆRØBO ApS. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Esben Padkjær Pedersen, Nicolaj Ærøbo Ebbesen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Legale ejere: Esben Padkjær Pedersen, Nicolaj Ærøbo Ebbesen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegærdet 35, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Nicolaj Ærøbo Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-09 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Navne: NICOLAJ EBBESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Stiftere: Nicolaj Ærøbo Ebbesen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: Nicolaj Ærøbo Ebbesen (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-03-20 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-03-19 tilføjes Vedtægter: 2014-03-19 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2014-03-19 fjernes Binavne: SUNDHEDSTORVET.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegærdet 35, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2013-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletmadevej 35, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletmadevej 35, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Binavne: SUNDHEDSTORVET.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Direktion: Nicolaj Ærøbo Ebbesen (direktion) (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-09 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Ærøbo Ebbesen (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Navne: NICOLAJ EBBESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-09 tilføjes Stiftere: Nicolaj Ærøbo Ebbesen (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2008-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-22)