Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: VANDHAVEN ApS. (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 2, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Direktion: Kirsten Hoelstad (direktion) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: Kirsten Hoelstad (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Navne: VANDHAVEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Stiftere: Kirsten Hoelstad (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 2, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2015-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønbjerg Alle 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønbjerg Alle 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2009-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 124, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Direktion: Kirsten Hoelstad (direktion) (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2009-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2009-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2009-03-31 tilføjes Vedtægter: 2009-03-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2009-03-31 fjernes Bestyrelse: Villiam Sigfred Christophersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harløsevej 124, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Bestyrelse: Villiam Sigfred Christophersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Legale ejere: Kirsten Hoelstad (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: VANDHAVEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: Kirsten Hoelstad (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-31)