Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: BHS REVISION V/BJARNE HØI SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Vedtægter: 2008-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Revisor: BHS REVISION V/BJARNE HØI SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 fjernes Revisor: BHS EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søparken 34, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Sven Rahbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Legale ejere: Sven Rahbek (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: SR 2OO7 ApS (offentliggjort 2008-08-01)
Den 2008-06-30 tilføjes Reelle ejere: Sven Rahbek (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: BHS EJENDOM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-01)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)