Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 93, 1300 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 fjernes Navne: SORTE SVANE / BLACK SWAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Stiftere: JAKELA HOLDING ApS, CLEMENTS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 fjernes Direktion: Christopher John Michael Clements (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-27 fjernes Direktion: Jakob Kennet Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café, bar og restaurationsvirksomhed samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-08 tilføjes Vedtægter: 2010-11-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-11 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 214.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 93, 1300 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Direktion: Jakob Kennet Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Navne: SORTE SVANE / BLACK SWAN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Stiftere: JAKELA HOLDING ApS, CLEMENTS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)