Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Revisor | xbrl | Legale ejere | ||||
Bibranche | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-01-09 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-09 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: KEJRUP GODS ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: KEJRUP GODS ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Bibranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-01 fjernes Bibranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-20 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2018-02-20 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: KEJRUP GODS ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: LUUNBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsudvikling, drift af biogasanlæg samt investeringer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-11 tilføjes Vedtægter: 2013-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Navne: KERTEMINDE BIOGAS ApS (offentliggjort 2013-10-04)
Den 2013-09-30 fjernes Navne: TROELS ALLÉ ApS (offentliggjort 2008-07-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Bibranche: Fjerkræavl (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af gas (offentliggjort 2013-07-17)
Den 2013-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: luunbjerg@mail.dk (offentliggjort 2013-07-17)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Legale ejere: LUUNBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2012-03-16 fjernes Direktion: Peter Søndergaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejrup Alle 10, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2012-02-15)
Den 2012-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-06 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2012-02-06 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billedskærervej 19, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-03 tilføjes Binavne: PILEGÅRDENS POULETTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Direktion: Peter Søndergaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Navne: TROELS ALLÉ ApS (offentliggjort 2008-07-08)
Den 2008-07-03 tilføjes Reelle ejere: Hans Jacob Luunbjerg Hovgaard (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2008-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-07-03 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Stiftere: PETER CHRISTIANSEN HOLDING A/S, LUUNBJERG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-08)
Den 2008-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-24)