Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Binavne | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AntiCovid HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SEALAND CAPITAL ApS. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NEEDIT DENMARK ApS. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2023-08-01 tilføjes Legale ejere: BLSH MANAGEMENT ApS, PVS MANAGEMENT ApS, Southpaw Capital ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-01 tilføjes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: BLSH MANAGEMENT ApS, Southpaw Capital ApS, PVS MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-07-31 fjernes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-14 tilføjes Direktion: Peder Ries Borchert (direktør) (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-09 fjernes Direktion: Peder Ries Borchert (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-14 tilføjes Vedtægter: 2022-09-14 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-30 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: Alexander Ries Borchert, BLSH MANAGEMENT ApS, Southpaw Capital ApS, PVS MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Alexander Ries Borchert (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: BLSH MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Navne: Sealand Capital 2 ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-30 fjernes Navne: PREGNOGRAM ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2017-12-30 fjernes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Vedtægter: 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 46, 1306 København K (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1165 København K (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: BLSH MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: HAMILTON BROWN ApS (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: BLSH MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 fjernes Legale ejere: Birgitte Borchert (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-11-05 tilføjes Direktion: Peder Ries Borchert (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2015-11-05 fjernes Direktion: Irina Kulyagina (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: Birgitte Borchert, BLSH MANAGEMENT ApS, HAMILTON BROWN ApS (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2014-05-09 tilføjes Direktion: Irina Kulyagina (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-09 fjernes Direktion: Christian Walther Øyrabø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 tilføjes Direktion: Christian Walther Øyrabø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 fjernes Direktion: Peder Ries Borchert (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder køb og salg samt relaterede aktiviter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Navne: PREGNOGRAM ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2013-05-21 fjernes Navne: RIWIR ApS (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen vedrørende den daglige drift. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2013-05-22 tilføjes Vedtægter: 2013-05-22 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2011-11-09 tilføjes Navne: RIWIR ApS (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-11-08 fjernes Navne: KONTORLOKALER.DK ApS (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2011-11-09 fjernes Binavne: LOGO4U.DK ApS, CPH4U ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-10 tilføjes Navne: KONTORLOKALER.DK ApS (offentliggjort 2010-11-11)
Den 2010-10-09 fjernes Navne: LOGO4U ApS (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2009-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1165 København K (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2009-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Oscar Pettifords Vej 25, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-21 tilføjes Direktion: Peder Ries Borchert (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-21 fjernes Direktion: Casper Bender Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-10 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2009-01-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2009-01-07 tilføjes Navne: LOGO4U ApS (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2009-01-06 fjernes Navne: RENT EXCLUSIVE ApS (offentliggjort 2008-07-05)
Den 2008-12-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-28 tilføjes Direktion: Casper Bender Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-28 fjernes Direktion: Peder Ries Borchert (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oscar Pettifords Vej 25, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Binavne: LOGO4U.DK ApS, CPH4U ApS, RIWIR ApS, RENT EXCLUSIVE ApS, KONTORLOKALER.DK ApS, KONTORLOKALER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Peder Ries Borchert (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: RENT EXCLUSIVE ApS (offentliggjort 2008-07-05)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-05)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)