Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Baylund | 06.01.2017 | 13.09.2017 | adm. dir |
Ivan Jæger Christiansen | 26.06.2012 | 06.01.2017 | direktion |
Poul Thyregod | 04.07.2008 | 26.06.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Baylund | 06.01.2017 | 13.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ina Sørensen | 06.01.2017 | 13.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Svend Tøttrup | 06.01.2017 | 13.09.2017 | formand |
Svend Tøttrup | 31.08.2016 | 05.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Birger Baylund | 31.08.2016 | 05.01.2017 | formand |
Ivan Jæger Christiansen | 05.02.2015 | 06.01.2017 | bestyrelse |
Poul Thyregod | 26.06.2012 | 31.08.2016 | formand |
Peter Jørgen Rønnow | 26.06.2012 | 05.02.2015 | bestyrelse |
Per Kirchner | 20.12.2011 | 31.08.2016 | bestyrelse |