Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2012-08-14)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Direktion: Esther Kjeldgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 fjernes Direktion: Kjeld Kjeldgård Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, som er landmanden i selskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Vedtægter: 2010-05-01 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2010-03-01 tilføjes Direktion: Kjeld Kjeldgård Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Direktion: Esther Kjeldgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Legale ejere: LYNGBAKKEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2009-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klematisvej 23, 6920 Videbæk (offentliggjort 2009-06-23)
Den 2009-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternevej 18, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-02-03)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevej 18, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Esther Kjeldgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: LYNGBAKKEGÅRD, BARDE ApS (offentliggjort 2008-07-04)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: Solveig Bøndergaard, Kjeld Kjeldgård Jensen, Karin Kjeldgaard Simonsen, Esther Kjeldgaard Jensen, Conny Kjeldgård Ribberholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-04)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)