Sektion (alle) | |||||||
Formål | Direktion | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhverv med handel bl.a. investeringsvirksomhed og formuepleje. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være kapitalejer i erhvervsvirksomheder (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Flemming Aaskov Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-01 tilføjes Vedtægter: 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2008-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOGIDOS ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2016-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Koncenton Vesterport Aarhus A/S. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2021-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Maigaard & Molbech Executives ApS. (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MMPE Ax VI K/S. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2024-02-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-02-06 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-19 tilføjes Direktion: Dorte Aaskov (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-19 fjernes Direktion: Flemming Aaskov Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: fjaaskov@yahoo.dk (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2016-06-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2008-07-08 tilføjes Reelle ejere: Flemming Aaskov Jørgensen, Dorte Aaskov (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2008-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callesensgade 1, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 tilføjes Direktion: Flemming Aaskov Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2008-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhverv med investeringsvirksomhed og formuepleje og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2008-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2008-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Legale ejere: 88 INVEST ApS, AASKOV KOLLEKTION ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2008-06-25 tilføjes Navne: D&F INVEST ApS (offentliggjort 2008-07-04)
Den 2008-06-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-25 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Stiftere: AASKOV KOLLEKTION ApS, 88 INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Vedtægter: 2008-06-25 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2008-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-04)
Den 2008-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)