Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2008-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HALLAS INVEST ApS. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MY HOME HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: MY HOME HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: TJ ReinvestCo ApS. (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MY HOME HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2019-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: TJ ReinvestCo ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: AARHUS UNITED Invest II ApS. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AARHUS UNITED Invest II ApS. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2021-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: PadelBox Køge ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PadelBox Holding A/S. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 35, 8990 Fårup (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 35, 8990 Fårup (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 35, 8990 Fårup (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 35, 8990 Fårup (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 35, 8990 Fårup (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@mhls.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: jh@myhomelagersalg.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 35, 8990 Fårup (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2014-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rydbergsvej 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2014-05-10)
Den 2011-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@myhomelagersalg.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rydbergsvej 2, 8920 Randers NV (offentliggjort 2014-05-10)
Den 2008-06-27 tilføjes Bestyrelse: Mariane Husum Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 tilføjes Direktion: Jan Hallas (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for kontrollerende aktie- og anpartsposter i med My Home Holding A/S koncernforbundne selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Legale ejere: Jan Hallas (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-06-27 tilføjes Navne: JAN HALLAS HOLDING A/S (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-06-27 tilføjes Reelle ejere: Jan Hallas (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Stiftere: Jan Hallas (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Vedtægter: 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)