Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Direktion: Steen Kabel (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-11 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Legale ejere: Steen Kabel (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Navne: SOCIALINFORM ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Reelle ejere: Steen Kabel (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Stiftere: Steen Kabel (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Konsulentfirmaet steenkabel aps. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-11 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-11 tilføjes Direktion: Steen Kabel (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2019-02-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Steen Kabel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2017-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 3, 4600 Køge (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2015-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr. Wærums Gade 12, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2014-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed af private og offentlige virksomheder. Desuden indgår det i formålet at drive undervisnings- og uddannelsesvirksomhed. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2014-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2014-02-28 tilføjes Vedtægter: 2014-02-28 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Wærums Gade 12, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2009-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 155, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenelyst 155, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Steen Kabel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Legale ejere: Steen Kabel (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: SOCIALINFORM ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Reelle ejere: Steen Kabel (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: Steen Kabel (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)