Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Europaplads 2, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Direktion: Svend Aage Helsinghoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Navne: SAH SHIPPING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Revisor: Jørgen Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Stiftere: Svend Aage Helsinghoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Europaplads 2, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Direktion: Svend Aage Helsinghoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed, herunder at eje anparter i skibskom manditselskabet. Selskabet må ikke deltage i anden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Navne: SAH SHIPPING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: Jørgen Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Stiftere: Svend Aage Helsinghoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Vedtægter: 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)