Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: privatjeppesen@gmail.com (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: jeppesen8024@gmail.com (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2008-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: PFM MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Helter Skelter ApS. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jeppesen8024@gmail.com (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: jorn@pfm.nu (offentliggjort 2024-03-09)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 55, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 55, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadolinsgade 55, 5230 Odense M (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovs-Højrup-Vej 59, 5270 Odense N (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-25 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovs-Højrup-Vej 59, 5270 Odense N (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2017-11-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-13 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2017-10-19 tilføjes Reelle ejere: Jørn Jeppesen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2015-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-04-08 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindegade 103, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-08-05)
Den 2013-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 1, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-08-05)
Den 2013-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 48, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i datterselskaber og associerede virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-30 tilføjes Navne: TICKET TO RIDE ApS (offentliggjort 2012-08-03)
Den 2012-07-29 fjernes Navne: JØRN JEPPESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2012-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-30 tilføjes Vedtægter: 2012-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jorn@pfm.nu (offentliggjort 2024-03-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 48, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Direktion: Jørn Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Legale ejere: Jørn Jeppesen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2008-07-02 tilføjes Navne: JØRN JEPPESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S, FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Stiftere: Jørn Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)