Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Erik Jensen | 11.02.1970 | 23.01.1995 | direktion |
Jens Jørgen Andersen | 11.02.1970 | 18.11.1991 | direktion |
Svend Erik Jensen | 11.02.1970 | 01.05.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Erik Jensen | 11.02.1970 | 23.01.1995 | bestyrelse |
Arne Møller | 11.02.1970 | 23.01.1995 | bestyrelse |
Helge Hassel | 11.02.1970 | 23.01.1995 | formand |
Jørgen Piper | 11.02.1970 | 11.10.1993 | bestyrelse |
Finn Henning Lauridsen | 11.02.1970 | 11.10.1993 | bestyrelse |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 11.02.1970 | 06.11.1990 | bestyrelse |