Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehatten 21, 2. 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-15 tilføjes Legale ejere: CLAUS JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-15 fjernes Legale ejere: KRAGHSVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-14 fjernes Legale ejere: CLAUS JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-15 tilføjes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-15 fjernes Reelle ejere: Vivi Nørgaard (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-14 fjernes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-15 tilføjes Vedtægter: 2023-12-15 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-15 fjernes Direktion: Vivi Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2021-05-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-09-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-09-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@ejdkon.dk (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-02 tilføjes Direktion: Vivi Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2014-10-02 fjernes Direktion: Henrik Eg Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-16 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2011-11-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2008-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2008-07-02 tilføjes Direktion: Henrik Eg Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, administration, udlejning, projektudvikling og byggeri af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Legale ejere: CLAUS JENSEN INVEST ApS, KRAGHSVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2008-07-02 tilføjes Navne: HECLA INVEST II ApS (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-07-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Jensen, Vivi Nørgaard (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2008-07-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Stiftere: Claus Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2008-07-02 tilføjes Vedtægter: 2008-07-02 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)