Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvottrupvej 85, 8471 Sabro (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2008-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TILST BAGERI ApS. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2023-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvottrupvej 85, 8471 Sabro (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Direktion: May Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskabet Tilst Bageri ApS og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvottrupvej 85, 8471 Sabro (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Tommy Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Legale ejere: Tommy Christensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: MAY CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Reelle ejere: Tommy Christensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: TILST BAGERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)