Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2010-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer. (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2021-03-31 fjernes Revisor: VAC Revision & Review ApS (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willy Brandts Vej 19, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Slåenhaven 2, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 tilføjes Revisor: VAC Revision & Review ApS (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2018-05-15 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-28 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2011-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenhaven 2, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2011-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lodderne 2, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2011-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og andre kapitalandele. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Navne: DC INVEST ApS (offentliggjort 2011-01-07)
Den 2011-01-05 fjernes Navne: D & B INVEST ApS (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2011-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Vedtægter: 2011-01-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lodderne 2, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2010-02-22)
Den 2010-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åparken 31, 4370 Store Merløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åparken 31, 4370 Store Merløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Direktion: Dennis Bjørn Cronbach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Legale ejere: Dennis Bjørn Cronbach (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2008-07-01 fjernes Legale ejere: Dennis Bjørn Cronbach (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2008-07-02 tilføjes Navne: D & B INVEST ApS (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-07-02 tilføjes Reelle ejere: Dennis Bjørn Cronbach (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-07-02 tilføjes Stiftere: Dennis Bjørn Cronbach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-02)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Legale ejere: Dennis Bjørn Cronbach (offentliggjort 2017-11-05)