Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Navne: THINGGAARD BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Stiftere: Jesper Thingaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Direktion: Jesper Thingaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-11-16 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-16 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 68, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Direktion: Jesper Thingaard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Navne: THINGGAARD BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Stiftere: Jesper Thingaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Vedtægter: 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)