Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Villadsen Lunner | 14.10.2022 | 19.01.2024 | direktør |
Jacob Bryde Christensen | 27.04.2020 | 31.07.2020 | direktør |
Anders Egehus | 20.02.2018 | 14.10.2022 | adm. dir |
Anders Egehus | 24.01.2018 | 19.02.2018 | direktør |
Martin Amtoft-Christensen | 16.03.2017 | 31.08.2019 | direktør |
Jesper Teddy Lok | 16.03.2017 | 20.02.2018 | adm. dir |
Kenneth Loberg | 16.03.2017 | 24.01.2018 | direktør |
Nicholas Brace Olsen | 16.03.2017 | 12.06.2017 | direktør |
Nicholas Brace Olsen | 05.01.2017 | 15.03.2017 | adm. dir |
Nicholas Brace Olsen | 21.09.2016 | 04.01.2017 | direktør |
Ulrik Feldstedt Hjorth | 01.10.2015 | 13.05.2016 | direktør |
Pernille Damm Nielsen | 22.06.2012 | 20.07.2015 | direktør |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 29.04.2009 | 05.01.2017 | direktør |
Rune Lillie Gornitzka | 04.03.2009 | 29.04.2009 | direktør |
Klaus Søgaard | 01.07.2008 | 04.03.2009 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louise Feldt | 14.10.2022 | 19.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Villadsen Lunner | 14.10.2022 | 19.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kristine Weng Thorvildsen | 14.10.2022 | 19.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sonny Hoffmann Nielsen | 14.10.2022 | 19.01.2024 | formand |
Monika Ulrika Öksenholt | 14.10.2022 | 19.01.2024 | næstformand |
Thomas Schjødt | 14.10.2022 | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Teddy Lok | 20.02.2018 | 14.10.2022 | næstformand |
Karsten Poulsen | 30.10.2017 | 14.10.2022 | formand |
Niels-Christian Worning | 24.10.2017 | 30.10.2017 | formand |
Karsten Poulsen | 13.07.2017 | 24.10.2017 | formand |
Kim Gulstad | 08.05.2017 | 09.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Michael Folkmann | 01.04.2015 | 24.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Ammitzbøll | 24.09.2014 | 08.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Stig Pastwa | 08.09.2014 | 13.07.2017 | formand |
Henrik Bonnerup | 04.06.2009 | 14.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Staunsbjerg Dueholm | 04.06.2009 | 24.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Helmer Fabricius | 04.06.2009 | 08.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Derrick Miller | 04.06.2009 | 08.09.2014 | formand |
Birger Kuntkes | 04.06.2009 | 14.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ingvar Dahlquist | 04.03.2009 | 10.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Rune Lillie Gornitzka | 04.03.2009 | 04.06.2009 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 01.07.2008 | 04.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 01.07.2008 | 04.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 01.07.2008 | 04.03.2009 | formand |