Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-09-25 (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gedsbergvej 1, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærhaven 72, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 tilføjes Direktion: Thomas Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Thomas Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-10 tilføjes Legale ejere: Thomas Andersen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 tilføjes Reelle ejere: Thomas Andersen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 fjernes Reelle ejere: Gudrun Elisabeth Andersen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2024-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2008-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOFTEGAARD AF 1/1 2008 ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2024-07-05 tilføjes Direktion: Thomas Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-07-05 fjernes Direktion: Gudrun Elisabeth Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-21 fjernes Legale ejere: Gudrun Elisabeth Andersen (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier /anparter i andre selskaber, varetage administrationen af disse andre selskaber, eje anlægsaktiver, herunder fast ejendom, driftsmaskiner og driftsinventar, handel, fabrikation, servicevirksomhed og finansiering samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Direktion: Gudrun Elisabeth Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2012-05-15 fjernes Direktion: Otto Skov Schnedler Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Legale ejere: Gudrun Elisabeth Andersen (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2012-05-15 tilføjes Reelle ejere: Gudrun Elisabeth Andersen (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2012-02-06 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-06 fjernes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærhaven 72, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2024-09-26)
Den 2010-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkekrogen 1, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkekrogen 1, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-16 tilføjes Direktion: Otto Skov Schnedler Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Navne: TOFTEGAARD HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Revisor: REVISION AGROGÅRDEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Stiftere: Otto Skov Schnedler Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-02)