Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Heidi Malene Juncher-Benzon | 20.06.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Puggaard Jensen | 07.03.2014 | 20.06.2017 | adm. dir |
Camilla Middelboe | 01.12.2010 | 07.03.2014 | adm. dir |
Lynda Morgan | 01.11.2010 | 30.11.2010 | adm. dir |
Lene Højland Eskildsen | 01.07.2008 | 31.10.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Ronald James Benoit | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Luke Tristan Van Hengel | 12.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Francis Crowley, III | 30.11.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Joseph Armstrong | 01.05.2020 | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Joseph Edward Scott | 12.04.2019 | 01.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Duncan Jamie Macdonald | 15.03.2018 | 12.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Richard Blake St. Francis, Jr. | 30.11.2017 | 12.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Emma Reeve | 16.07.2016 | 30.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ingo Dieter Bank | 21.11.2013 | 16.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Douglas Alexander Batt | 10.04.2013 | 30.11.2017 | formand |
Arno Oosterveld | 02.07.2008 | 10.04.2013 | formand |
Josef H. von Rickenbach | 01.07.2008 | 15.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
James F. Winschel, Jr. | 01.07.2008 | 21.11.2013 | bestyrelsesmedlem |