Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Reelle ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Europaplads 16, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 43, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 fjernes Kontaktoplysninger: ula@square4u.dk (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 tilføjes Vedtægter: 2020-08-10 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-25 fjernes Legale ejere: VAREHO ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: REMIEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Vedtægter: 2013-09-11 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2013-09-11 fjernes Direktion: Jayden Hermann Karlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 43, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2009-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 43, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ula@square4u.dk (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2008-08-08 tilføjes Legale ejere: VAREHO ApS (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2008-08-08 tilføjes Reelle ejere: Christian Claes Remien (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2008-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-04-17)
Den 2008-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 43, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Jayden Hermann Karlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: INDUSTRIVEJ 6, KNUDLUND ApS (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: HILLERØD GÅGADE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)