Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Jepsen | 01.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Baagøe Rasmussen | 31.10.2011 | 01.05.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Cording | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jepsen | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Esben Juul Lorentzen | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tom Lauritzen | 13.11.2018 | næstformand |
Erik Juhl Skov | 06.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Claus Guldager | 13.01.2011 | suppleant |
Per Skovgaard Nyeman-Nielsen | 27.11.2009 | suppleant |
Hans Henrik Damgaard | 01.07.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Boisen Andreasen | 21.12.2022 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Waller | 08.05.2019 | 29.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sandra Schultz | 01.06.2017 | 13.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ken Holmgaard Paulsen | 19.09.2014 | 01.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Dyhrberg | 06.12.2013 | 19.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
René Hamann-Boeriths | 05.10.2012 | 06.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Baagøe Rasmussen | 31.10.2011 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Hussmann | 31.10.2011 | 13.11.2018 | næstformand |
Henrik Sommer Sørensen | 13.01.2011 | 31.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Helle Munk-Hansen | 30.06.2010 | 05.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Christian Balzer Petersen | 27.11.2009 | 06.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Povl Kylling Petersen | 01.07.2008 | 13.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
John Riisberg | 01.07.2008 | 13.01.2011 | næstformand |
Klaus Baagøe Rasmussen | 01.07.2008 | 13.01.2011 | suppleant |
Ragnhild Jacobsen | 01.07.2008 | 30.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Hylleberg | 01.07.2008 | 27.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Christian Balzer Petersen | 01.07.2008 | 27.11.2009 | suppleant |