Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyllebakke Havn 62, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Direktion: Bjarne Bendt (direktion) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Legale ejere: Bjarne Bendt (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Navne: H.C.Ø. 33 ApS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Stiftere: Bjarne Bendt (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-17 tilføjes Vedtægter: 2015-06-17 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-06-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2011-04-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2011-04-12 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR F.R.R. HENNING SEIFERHELD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyllebakke Havn 62, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Bjarne Bendt (direktion) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsejendom og investering. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Legale ejere: Bjarne Bendt (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Navne: H.C.Ø. 33 ApS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2008-06-26 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISOR F.R.R. HENNING SEIFERHELD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Stiftere: Bjarne Bendt (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Vedtægter: 2008-06-26 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-08)