Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Navne: NIBEVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Stiftere: Jan Gammelgaard Klit (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 fjernes Direktion: Jan Gammelgaard Klit (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 2, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 107, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og anparter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Navne: NIBEVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-19 fjernes Navne: KLIT HOLDING NORD ApS (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 107, 9460 Brovst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Direktion: Jan Gammelgaard Klit (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: KLIT HOLDING NORD ApS (offentliggjort 2008-07-01)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Stiftere: Jan Gammelgaard Klit (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)