Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funkevej 28, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålholmparken 126, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2008-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSJÆLLANDS LÅSETEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2011-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BILLIGSIKRING.DK ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålholmparken 126, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2011-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Direktion: Mickey Perbux Dietrich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Legale ejere: Mickey Perbux Dietrich (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Navne: SIKRINGNORD HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-06-27 tilføjes Reelle ejere: Mickey Perbux Dietrich (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Stiftere: Mickey Perbux Dietrich (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Vedtægter: 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)