Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Tingsted 6, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Direktion: Anne-Marie Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Kontaktoplysninger: tegnestuen@arkitektenshave.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Navne: ARKITEKTENS HAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Stiftere: Mette Rongsted, Anne-Marie Bøgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-12 tilføjes Direktion: Claus Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 fjernes Direktion: Mette Rongsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-07-01 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tegnestuen@arkitektenshave.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Tingsted 6, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Mette Rongsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er arkitekt- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: ARKITEKTENS HAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: Mette Rongsted, Anne-Marie Bøgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Vedtægter: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)