Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Uniquemade A/S. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-05-13 tilføjes Navne: JUUL VESTERGAARD ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-12 fjernes Navne: JUUL VESTERGAARD A/S (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-13 tilføjes Vedtægter: 2017-05-13 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-13 fjernes Bestyrelse: Michael Juul Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftegårdvej 8, 7400 Herning (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-12 tilføjes Bestyrelse: Morten Vestergaard (formand) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2014-04-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed, investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: bjv@juulvestergaard.dk (offentliggjort 2013-08-20)
Den 2013-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2013-08-20 tilføjes Vedtægter: 2013-08-20 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2013-08-13 tilføjes Navne: JUUL VESTERGAARD A/S (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2013-08-12 fjernes Navne: ZIRENA A/S (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2008-06-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Juul Vestergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Bente Irene Juul Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Legale ejere: Bente Irene Juul Vestergaard (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Navne: ZIRENA A/S (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2008-06-24 tilføjes Reelle ejere: Bente Irene Juul Vestergaard (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Stiftere: Bente Irene Juul Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)