Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Camilla Hove Lund | 27.06.2008 | |
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg | 27.06.2008 | |
Niels Bo Heede Larsen | 27.06.2008 | |
Thomas Heede Larsen | 27.06.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BHL EJENDOM A/S (CVR 31583330) | NORMAL | 31.10.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Camilla Hove Lund | 31.12.2019 | 31.10.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg | 31.12.2019 | 31.10.2020 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Camilla Hove Lund | 27.06.2008 | 30.12.2019 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Iben Gry Heede Jensen-Nybjerg | 27.06.2008 | 30.12.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BHL EJENDOM A/S (CVR 31583330) | NORMAL | 31.10.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |