Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyparken 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-27 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Legale ejere: THY SENIOR INVEST ApS, IT-E HOLDING ApS, PGM INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Navne: THY DATA INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Stiftere: THY PULJEN INVEST ApS, LOP HOLDING ApS, HENNING POULSEN INVEST ApS, BJØRN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-11-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-10 fjernes Bestyrelse: Egon Østergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-03-10 fjernes Direktion: Søren Emil Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2013-11-28 tilføjes Bestyrelse: Per Møller (formand) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2013-11-28 fjernes Bestyrelse: Henning Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-28 tilføjes Direktion: Søren Emil Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2013-11-28 fjernes Direktion: Thomas Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyparken 10, 7700 Thisted (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2013-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-01 tilføjes Legale ejere: THY SENIOR INVEST ApS, IT-E HOLDING ApS, PGM INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at investere i værdipapirer generelt (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2009-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, ligesom selskabet tegnet af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2009-03-16 tilføjes Vedtægter: 2009-03-16 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fogedsvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Bestyrelse: Henning Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Direktion: Thomas Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-27 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Navne: THY DATA INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Stiftere: THY PULJEN INVEST ApS, LOP HOLDING ApS, HENNING POULSEN INVEST ApS, BJØRN LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2008-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: THY DATA HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-12-29)