Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Johannes Stampe Lambertsen Sørensen | 27.06.2008 | |
Lars Sørensen | 27.06.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nissen Sørensen Holding ApS (CVR 42432180) | NORMAL | 15.06.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Stampe Sørensen Holding ApS (CVR 42433624) | NORMAL | 15.06.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LARS SØRENSEN HOLDING,DARUM ApS (CVR 35238956) | 30.04.2013 | 15.06.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
JOHANNES SØRENSEN HOLDING,DARUM ApS (CVR 35238964) | 30.04.2013 | 15.06.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Lars Sørensen | 01.11.2008 | 31.12.2012 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Johannes Stampe Lambertsen Sørensen | 01.11.2008 | 31.12.2012 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Videkærgaard ApS (CVR 37446777) | NORMAL | 12.02.2016 | 100,00% | 100,00% |