Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Bestyrelse: Carsten Raad Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Direktion: Torben Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: tommy.jensen@bornholmsforsyning.dk (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Legale ejere: BORNHOLMS FORSYNING A/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Navne: BORNHOLMS SERVICE A/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Stiftere: Bornholms Regionskommune (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-04 tilføjes Direktion: Torben Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-01 fjernes Direktion: Per Martlev Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-09 tilføjes Bestyrelse: Ulla Röttger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Bentzon Goldschmidt (formand) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-01-04 fjernes Bestyrelse: Henry Jørgensen Bech (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-01-03 fjernes Bestyrelse: Bo Thrane Haxthausen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-22 tilføjes Bestyrelse: Betina Gourvan Haagensen (næstformand) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-04-22 fjernes Bestyrelse: Lotte Malek Kaalund Helms (næstformand) (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-04-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-04-22 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-30 tilføjes Bestyrelse: Lotte Malek Kaalund Helms (næstformand) (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-05-30 fjernes Bestyrelse: Rene Nordin Bloch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-30 tilføjes Bestyrelse: Carsten Scheibye (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-30 fjernes Bestyrelse: Martin Sten Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Bestyrelse: Pernille Erichsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Bestyrelse: Verner Gonnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 3700 Rønne (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2013-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftelunden 1, 3790 Hasle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-31 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Friberg Henriksen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Torben Rønne-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-19 tilføjes Bestyrelse: Søren Ravnsbjerg Holm (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 tilføjes Bestyrelse: Kirstine van Sabben (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 fjernes Bestyrelse: Hans Jacob Kjøller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-08 tilføjes Bestyrelse: Kirstine van Sabben (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere serviceydelser til søsterselskaberne Bornholms Varme A/S, Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S. Selskabet kan endvidere levere serviceydelser til Bornholms Regionskommune samt til andre i det omfang lovgivningen tillader det. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2011-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en registreret direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2011-04-08 tilføjes Vedtægter: 2011-04-08 (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-14 tilføjes Bestyrelse: Hans Jacob Kjøller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-14 fjernes Bestyrelse: Steen Colberg Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Bestyrelse: Verner Gonnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Direktion: Per Martlev Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2010-04-30 fjernes Bestyrelse: Jakob van Oord Post (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-30 fjernes Direktion: Torben Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: tommy.jensen@bornholmsforsyning.dk (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2009-06-15 tilføjes Bestyrelse: Per Hald (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2009-05-01 fjernes Bestyrelse: Ole Preben Hald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Bestyrelse: Ole Preben Hald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Direktion: Torben Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 fjernes Direktion: Jan Fjorder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Legale ejere: BORNHOLMS FORSYNING A/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftelunden 1, 3790 Hasle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Bestyrelse: Steen Colberg Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Jan Fjorder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Navne: BORNHOLMS SERVICE A/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2008-06-26 tilføjes Stiftere: Bornholms Regionskommune (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-19)