Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeppe Aakjærs Vej 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 26, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af software, konsulentbistand, investering i og udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Vedtægter: 2012-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-09 tilføjes Revisor: BS REVISION V/JESPER SCHMIDT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-09 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2008-09-24)
Den 2008-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husoddebakken 26, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Lars Bjergner Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Legale ejere: Lars Bjergner Mikkelsen (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2008-06-26 tilføjes Navne: LARSMIKKELSEN.COM ApS (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2008-06-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Bjergner Mikkelsen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-26 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Stiftere: Lars Bjergner Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-08-14)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)