Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenstykkevej 43, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-27 fjernes Direktion: Martin Ellemann Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-27 fjernes Navne: MEO INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Stiftere: Martin Ellemann Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenstykkevej 43, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2011-03-17)
Den 2010-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2011-03-17)
Den 2010-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Torstensvej 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torstensvej 4, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-10 tilføjes Direktion: Martin Ellemann Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og herunder at erhverve, besidde og handle aktier og anparter i noterede og/eller unoterede selskaber, samt at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Navne: MEO INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Stiftere: Martin Ellemann Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Vedtægter: 2008-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)