Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2008-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: BØRGE PEDERSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BØRGE PEDERSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BØRGE PEDERSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2008-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 37-41, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Børge Jonas Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, udlejning og investering samt at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Legale ejere: Børge Jonas Pedersen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2008-06-26 tilføjes Navne: BØRGE JONAS PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-26 tilføjes Reelle ejere: Børge Jonas Pedersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-26 tilføjes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2008-06-26 tilføjes Stiftere: Børge Jonas Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Vedtægter: 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)