Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERGÅRDEN SLAGELSE A/S. (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2015-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Malergårdens Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglparken 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Jackie Rosenkvist Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, administration af tilsluttede selskaber, administration af ejendomme, samt handel i øvrigt med værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Legale ejere: Jackie Rosenkvist Andersen (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2008-06-26 tilføjes Navne: JACKIE ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-26 tilføjes Reelle ejere: Jackie Rosenkvist Andersen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-26 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Stiftere: Jackie Rosenkvist Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Vedtægter: 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)