Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2010-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: QIS ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: QIS METSÄ OY Aps. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: QIS METSÄ OY Aps. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2024-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 58, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 58, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 58, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ks@qis.dk (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Vedtægter: 2008-07-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2008-06-27 tilføjes Direktion: Klaus Skalts (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivningsassistance samt at eje andele i andre selskaber m.v., samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-07-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Legale ejere: Klaus Skalts (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-06-27 tilføjes Navne: QIS DK ApS (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Reelle ejere: Klaus Skalts (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Stiftere: Klaus Skalts (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Vedtægter: 2008-06-27 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)