Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangeledet 27, 2830 Virum (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-11 fjernes Direktion: Mikkel Ørtoft Arp (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-11 fjernes Navne: MIKKEL ARP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Stiftere: Mikkel Ørtoft Arp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangeledet 27, 2830 Virum (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Mikkel Ørtoft Arp (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Navne: MIKKEL ARP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Stiftere: Mikkel Ørtoft Arp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Vedtægter: 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)