Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: REALMÆGLERNE VIGGO AXELSEN ApS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2014-07-23 sletter virksomheden Ejerskaber: REALMÆGLERNE BALLERUP-SKOVLUNDE, VIGGO AXELSEN ApS. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2018-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AXELSEN FLODVEJ 73 B ApS. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2019-09-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-11-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stormosevej 21, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-26 tilføjes Direktion: Jesper Viggo Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive investeringsvirksomhed, ved køb af aktier og anparter, indenfor ejendomsmæglerbranchen, herunder at stifte og eje datterselskaber indenfor de pågældende områder, og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Viggo Axelsen (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2008-06-26 tilføjes Navne: JESPER AXELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-26)
Den 2008-06-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Viggo Axelsen (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Stiftere: Jesper Viggo Axelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Vedtægter: 2008-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-26)
Den 2008-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)