Sektion (alle) | |||||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Virksomhedsform |
Den 2023-08-01 tilføjes Navne: Vandrådet i Randers Kommune (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-07-31 fjernes Navne: Vandråd i Randers kommune (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2020-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Asser Rigs Vej 54, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-04-25 tilføjes Hjemmeside: www.randersvandraad.dk (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: formand@randersvandraad.dk (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: vandraadformand@kristrup.dk (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2014-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asser Rigs Vej 54, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2014-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildkrogen 3, 8920 Randers NV (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: vandraadformand@kristrup.dk (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2014-07-13 fjernes Kontaktoplysninger: pederuj@gmail.com (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildkrogen 3, 8920 Randers NV (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2011-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejsevej 15, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: pederuj@gmail.com (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2008-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejsevej 15, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-18 tilføjes Navne: Vandråd i Randers kommune (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2008-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)