Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 31, 3., 1069 København K (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sto@lea.dk (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-13 fjernes Kontaktoplysninger: lea@lea.dk (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbervej 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: lea@lea.dk (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-02-09 fjernes Kontaktoplysninger: kolding@lea.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2011-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 25, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2011-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 1, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kolding@lea.dk (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Torv 1, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Navne: E/F Søfryd, etape 2 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)