Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | Kapital | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Bestyrelse: Daniel Albæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 fjernes Bestyrelse: Carsten Greve Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 tilføjes Navne: VISION Teglværksgade Invest ApS (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-29 fjernes Navne: Vision Teglværksgade Invest ApS (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 tilføjes Vedtægter: 2024-08-30 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-30 tilføjes Bestyrelse: Nicoline Erika Hyldahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 fjernes Bestyrelse: Jens Bolding Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Direktion: Jens Bolding Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 fjernes Direktion: Claus Skytte (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen i forening, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Bolding Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-12-07 fjernes Bestyrelse: Nicoline Erika Hyldahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-07 tilføjes Direktion: Claus Skytte (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-12-07 fjernes Direktion: Jens Bolding Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-07 tilføjes Vedtægter: 2022-12-07 (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, st., 1260 København K (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Bestyrelse: Nicoline Erika Hyldahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: Peter Julius Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Binavne: Teglværksgade Invest ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@visionejendomme.dk (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Vision Teglværksgade Invest ApS (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Valdemar Lauritzen Schou (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, st., 1260 København K (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: TEGLVÆRKSGADE INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Valdemar Lauritzen Schou (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Legale ejere: Vision Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-06 fjernes Legale ejere: COPI GROUP APS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-05 fjernes Legale ejere: Vision Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-02 tilføjes Legale ejere: Vision Ejendomme A/S, COPI GROUP APS (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Vision Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-06 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Valdemar Lauritzen Schou (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-07-06 fjernes Reelle ejere: Jesper Brunander (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-02 tilføjes Reelle ejere: Jesper Brunander (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-02 fjernes Reelle ejere: Jørgen Valdemar Lauritzen Schou (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-02-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Greve Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2020-01-31 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Kjølby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, st., 1260 København K (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-19 fjernes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 26, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 38, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Kjølby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2017-09-29 tilføjes Direktion: Jens Bolding Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2017-09-29 fjernes Direktion: Torben Schøn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere enten direkte eller via datterselskaber i fast ejendom. (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: Vision Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: Teglværksgade Invest Holding ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-09-29 tilføjes Vedtægter: 2017-09-29 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2017-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: ts@schon.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-19 tilføjes Legale ejere: Teglværksgade Invest Holding ApS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2016-11-18 fjernes Legale ejere: TEGLVÆRKSGADE INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 27, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Valdemar Lauritzen Schou (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen Teglværksgade 31, 2100 København Ø samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2011-10-30 tilføjes Navne: TEGLVÆRKSGADE INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2011-10-29 fjernes Navne: TEGLVÆRKSGADE INVEST 1 ApS (offentliggjort 2008-06-26)
Den 2011-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2011-10-30 tilføjes Vedtægter: 2011-10-30 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2009-06-12 tilføjes Legale ejere: TEGLVÆRKSGADE INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2008-09-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-10-10)
Den 2008-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ts@schon.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2008-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 27, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2008-06-25 tilføjes Binavne: LTV 40 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Direktion: Torben Schøn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2008-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Navne: TEGLVÆRKSGADE INVEST 1 ApS (offentliggjort 2008-06-26)
Den 2008-06-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Kristinus Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2008-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-25 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2008-06-25 tilføjes Stiftere: Torben Schøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-26)
Den 2008-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)