Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Dekret | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Parkvej 10, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-30 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Legale ejere: SBO TRANSHAV ApS, Sofia Shipping A/S (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET THOR SHIPINVEST III ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Reelle ejere: Jørgen Rossen Nielsen, Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Stiftere: TRANSLAND SPEDITION HORSENS A/S, THOR SHIPPING A/S, SBO TRANSHAV ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: THOR SHIPINVEST III K/S. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2010-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: THOR SHIP III K/S. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2013-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET THOR SHIPINVEST III ApS. (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2022-01-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rossen Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-17)
Den 2019-08-16 Statstidende Dekret
Den 2019-06-14 fjernes Bestyrelse: Thor Stadil (formand) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-14 fjernes Direktion: Thomas Nørballe Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2018-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-10 tilføjes Legale ejere: Sofia Shipping A/S (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2016-03-09 fjernes Legale ejere: KOMPLEMENTARSELSKABET THOR SHIPINVEST III ApS (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2013-12-01 tilføjes Legale ejere: KOMPLEMENTARSELSKABET THOR SHIPINVEST III ApS, SBO TRANSHAV ApS (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2013-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Parkvej 10, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2013-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2010-04-21)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2010-04-21)
Den 2010-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-12-19)
Den 2010-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Thor Shipinvest III K/S. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2010-04-21 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET THOR SHIPINVEST III ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2010-04-20 fjernes Navne: KOMPLENTARANPARTSSELSKABET THOR SHIPINVEST III (offentliggjort 2008-08-07)
Den 2010-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-08-17)
Den 2010-04-21 tilføjes Vedtægter: 2010-04-21 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2010-03-01 fjernes Direktion: Jesper Christian Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 15, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-12-19)
Den 2008-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Thor Stadil (formand) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2008-05-30 tilføjes Direktion: Jesper Christian Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-30 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Navne: KOMPLENTARANPARTSSELSKABET THOR SHIPINVEST III (offentliggjort 2008-08-07)
Den 2008-05-30 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Rossen Nielsen, Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Stiftere: TRANSLAND SPEDITION HORSENS A/S, THOR SHIPPING A/S, SBO TRANSHAV ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2008-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-17)