Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 27, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Trillegårdsvej 181, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-22 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ns@vejleadm.dk (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: cyklist@gmail.com (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-22 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 fjernes Navne: Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trillegårdsvej 181, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vistoftparken 24, 8471 Sabro (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2017-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vistoftparken 24, 8471 Sabro (offentliggjort 2019-07-06)
Den 2017-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 171, 8471 Sabro (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: cyklist@gmail.com (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2017-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: jorgen.lakjer@mail.dk (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ranunkelvej 171, 8471 Sabro (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2008-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jorgen.lakjer@mail.dk (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2008-07-02 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2008-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-11-18)