Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torderupvej 35, 9260 Gistrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Interessenter: Hans Jørgen Grynnerup (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2008-07-01 tilføjes Navne: Hans Jørgen Grynnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)