Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Laurits Vestergaard | 31.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Skjødt | 30.01.2023 | 31.10.2023 | direktør |
Jesper Pedersen | 24.05.2022 | 30.01.2023 | direktør |
Karsten Laursen | 19.06.2008 | 24.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Skjødt | 30.01.2023 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Pedersen | 24.05.2022 | 30.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Martin Vestergaard | 30.11.2020 | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Thobo-Carlsen Mikkelsen | 22.01.2018 | 30.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Anker Petersen | 12.04.2017 | 22.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henrik Tange | 29.04.2014 | 12.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Helene Bach Vestergaard | 20.05.2012 | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ole Laurits Vestergaard | 19.06.2008 | 31.10.2023 | formand |
Karsten Laursen | 19.06.2008 | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karin Bach Vestergaard | 19.06.2008 | 20.05.2012 | bestyrelsesmedlem |