Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-08-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: L.O. SEIERSKILDE MASKINUDLEJNING A/S. (offentliggjort 2014-12-18)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-03-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovledsvej 40, 4681 Herfølge (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2009-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 3, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-25 tilføjes Legale ejere: Arne Mortensen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2008-06-25 tilføjes Reelle ejere: Arne Mortensen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2008-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 3, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Direktion: Arne Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber, drive virksomhed som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Navne: AM HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-24 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Stiftere: Arne Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Vedtægter: 2008-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-25)
Den 2008-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)